Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Dekret | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Billedvej 6, 1. th., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-25 fjernes Binavne: MIJOHETO A/S, CODEMINISTRY A/S (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-25 fjernes Hjemmeside: www.adnuvo.com (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-25 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-25 fjernes Legale ejere: OLE ODDER ApS, JAY-MANN HOLDING ApS, ADNUVÓ A/S (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-25 fjernes Navne: ADNUVÓ A/S (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-25 fjernes Reelle ejere: Jon Voetmann Petersson, Henning Martin Jørgensen (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-25 fjernes Stiftere: Mads Wilson, Christian Orry Andersen (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Billedvej 6, 1. th., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Billedvej 6, 1. th., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-19 fjernes Bestyrelse: Jon Voetmann Petersson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-19 fjernes Direktion: Jon Voetmann Petersson (direktør) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-19 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-24 Statstidende Dekret
Den 2022-03-31 tilføjes Legale ejere: ADNUVÓ A/S (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-03-31 fjernes Legale ejere: Caroline Deichmann-Bendixen (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-03-31 fjernes Bestyrelse: Caroline Deichmann-Bendixen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2021-12-01 tilføjes Legale ejere: Caroline Deichmann-Bendixen (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: ADNUVÓ A/S (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 fjernes Legale ejere: Caroline Deichmann-Bendixen (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Billedvej 6, 1. th., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2021-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 2, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-01 tilføjes Legale ejere: Caroline Deichmann-Bendixen (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-27 tilføjes Bestyrelse: Caroline Deichmann-Bendixen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2019-03-27 fjernes Bestyrelse: Per Christoffersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-11 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2019-02-11 fjernes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-21 fjernes Legale ejere: SAUNTE.DK ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-01 tilføjes Legale ejere: ADNUVÓ A/S (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2018-12-21 fjernes Reelle ejere: Tommy Grøndal Saunte (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2018-05-31 tilføjes Vedtægter: 2018-05-31 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2018-05-31 fjernes Bestyrelse: Tommy Grøndal Saunte (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-09 fjernes Legale ejere: DUSKSTORM ApS (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-09 fjernes Reelle ejere: Christian Orry Andersen (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-07 fjernes Bestyrelse: Christian Orry Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-11 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2017-12-11 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-02-08 tilføjes Bestyrelse: Per Christoffersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-17 tilføjes Direktion: Jon Voetmann Petersson (direktør) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2017-01-17 fjernes Direktion: Tommy Grøndal Saunte (direktør) (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 2, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2016-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 6, 1300 København K (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-09-20 tilføjes Hjemmeside: www.adnuvo.com (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-05-30 tilføjes Legale ejere: DUSKSTORM ApS, SAUNTE.DK ApS, OLE ODDER ApS, JAY-MANN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-05-29 fjernes Legale ejere: OLE ODDER ApS, DUSKSTORM ApS, SAUNTE.DK ApS, JAY-MANN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2016-05-30 tilføjes Reelle ejere: Christian Orry Andersen, Tommy Grøndal Saunte, Jon Voetmann Petersson, Henning Martin Jørgensen (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-05-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-06-02)
Den 2016-05-10 tilføjes Bestyrelse: Henning Martin Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2016-05-09 fjernes Bestyrelse: Henning Martin Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-10 tilføjes Vedtægter: 2016-05-10 (offentliggjort 2018-06-02)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-26 tilføjes Bestyrelse: Tommy Grøndal Saunte (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-02)
Den 2016-04-26 fjernes Bestyrelse: Richardt Joachim Deleuran (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-25 fjernes Bestyrelse: Tommy Grøndal Saunte (formand) (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-26 tilføjes Direktion: Tommy Grøndal Saunte (direktør) (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2016-04-26 fjernes Direktion: Richardt Joachim Deleuran (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-08 tilføjes Bestyrelse: Tommy Grøndal Saunte (formand) (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-03-07 fjernes Bestyrelse: Tommy Grøndal Saunte (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-08 tilføjes Direktion: Richardt Joachim Deleuran (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-03-08 fjernes Direktion: Tommy Grøndal Saunte (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-20 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2014-02-20 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-23 tilføjes Direktion: Tommy Grøndal Saunte (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-23 fjernes Direktion: Mads Wilson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og sælge software, at drive design- og marketingsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2014-01-23 tilføjes Legale ejere: OLE ODDER ApS, DUSKSTORM ApS, SAUNTE.DK ApS, JAY-MANN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2014-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2014-01-23 tilføjes Vedtægter: 2014-01-23 (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2014-01-23 fjernes Bestyrelse: Mads Wilson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 6, 1300 København K (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2012-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 34, 1208 København K (offentliggjort 2007-03-06)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-14 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-14 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 34, 1208 København K (offentliggjort 2007-03-06)
Den 2007-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 83, 1. th., 1552 København V (offentliggjort 2004-10-05)
Den 2007-02-27 tilføjes Binavne: MIJOHETO A/S, CODEMINISTRY A/S (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2007-02-19 fjernes Binavne: CODEMINISTRY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2007-02-19 tilføjes Bestyrelse: Mads Wilson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 625.000,00 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2007-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2007-02-19 tilføjes Navne: ADNUVÓ A/S (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2007-02-18 fjernes Navne: ADNUVÓ ApS (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2007-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2007-02-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-03)
Den 2007-02-19 fjernes Direktion: Christian Orry Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-11 tilføjes Navne: ADNUVÓ ApS (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2007-01-10 fjernes Navne: CODEMINISTRY ApS (offentliggjort 2004-07-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 83, 1. th., 1552 København V (offentliggjort 2004-10-05)
Den 2004-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 83, 1., 1552 København V (offentliggjort 2004-07-03)
Den 2004-07-14 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-14 fjernes Revisor: Groth-Rydder A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 83, 1., 1552 København V (offentliggjort 2004-07-03)
Den 2004-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 17, 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 17, 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-25 tilføjes Binavne: CODEMINISTRY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-25 tilføjes Direktion: Christian Orry Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2004-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2004-05-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)