Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2004-06-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BMH RÅDGIVNING ApS. (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søskrænten 12, 5210 Odense NV (offentliggjort 2013-11-07)
Den 2013-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 29, 5000 Odense C (offentliggjort 2012-08-01)
Den 2013-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer og fast ejendom samt at besidde anparter i BMH RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-07 tilføjes Vedtægter: 2013-05-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-07 fjernes Revisor: FYNBO REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 29, 5000 Odense C (offentliggjort 2012-08-01)
Den 2008-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningensgade 23, 5000 Odense C (offentliggjort 2007-01-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-08-03)
Den 2007-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningensgade 23, 5000 Odense C (offentliggjort 2007-01-08)
Den 2007-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Buchwaldsgade 15, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buchwaldsgade 15, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-03 tilføjes Direktion: Bodolf Marinus Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-08-03)
Den 2004-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 tilføjes Legale ejere: Bodolf Marinus Hansen (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2004-06-03 tilføjes Navne: BMH FYN HOLDING ApS (offentliggjort 2004-07-06)
Den 2004-06-03 tilføjes Reelle ejere: Bodolf Marinus Hansen (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2004-06-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 tilføjes Revisor: FYNBO REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 tilføjes Stiftere: Bodolf Marinus Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-06)
Den 2004-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)