Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eksportvej 7, 8870 Langå (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Knudstrupvej 10, 8870 Langå (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og handel samt anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør. Endvidere tegnes selskabet af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-02 tilføjes Bestyrelse: Henrik Sahner Martinsen (formand) (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-02 tilføjes Navne: MARTINSEN NORDIC A/S (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-01 fjernes Navne: MARTINSEN NORDIC ApS (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-02 tilføjes Vedtægter: 2017-10-02 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-02 fjernes Direktion: Henrik Sahner Martinsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-31 tilføjes Vedtægter: 2017-08-31 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-08-22 tilføjes Kontaktoplysninger: fm@martinsen-nordic.dk (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-11-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-25 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2016-11-25 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BJERRE MØLLER PEDERSEN & BERING I/S (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2012-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og handel samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2012-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2012-08-22 tilføjes Vedtægter: 2012-08-22 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2012-08-17 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2012-08-23)
Den 2012-08-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2012-08-23)
Den 2012-08-16 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2012-05-01 tilføjes Navne: MARTINSEN NORDIC ApS (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2012-04-30 fjernes Navne: KRISWELL EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2004-10-12)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knudstrupvej 10, 8870 Langå (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Knudstrupvej 10, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2004-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knudstrupvej 10, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-03 tilføjes Direktion: Henrik Sahner Martinsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2004-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 tilføjes Legale ejere: MARTINSEN NORDIC HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2004-06-03 tilføjes Navne: KRISWELL EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2004-10-12)
Den 2004-06-03 tilføjes Reelle ejere: Flemming Sahner Martinsen, Henrik Sahner Martinsen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2004-06-03 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-06-03 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BJERRE MØLLER PEDERSEN & BERING I/S (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2004-06-03 tilføjes Stiftere: Henrik Sahner Martinsen, Flemming Sahner Martinsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2004-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)