Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Palle Bo Nielsen | 25.02.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Damkjær Nielsen | 21.04.2016 | 25.02.2019 | direktør |
Brian Damkjær Nielsen | 11.06.2010 | 25.01.2016 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Susanne Hansen | 04.06.2004 | 11.06.2010 | bestyrelse |
Brian Damkjær Nielsen | 04.06.2004 | 11.06.2010 | bestyrelse |
Jesper Kristensen | 04.06.2004 | 11.06.2010 | bestyrelse |
Claus Espersen | 04.06.2004 | 11.06.2010 | bestyrelse |