Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2016-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Glaspustervej 4, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-02 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-11-18 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 fjernes Navne: LC HANDEL ApS (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2014-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-25 fjernes Direktion: Kjeld Pedersen Mørch (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glaspustervej 4, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2014-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Baches Vej 13, 5230 Odense M (offentliggjort 2014-02-07)
Den 2014-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Baches Vej 13, 5230 Odense M (offentliggjort 2014-02-07)
Den 2014-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Tåsingegade 29, 2100 København Ø (offentliggjort 2014-01-28)
Den 2014-01-24 tilføjes Direktion: Kjeld Pedersen Mørch (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og service (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2014-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2014-01-24 tilføjes Vedtægter: 2014-01-24 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2013-07-31 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tåsingegade 29, 2100 København Ø (offentliggjort 2014-01-28)
Den 2012-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilemøllevej 22 b., 2635 Ishøj (offentliggjort 2011-01-03)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilemøllevej 22 b., 2635 Ishøj (offentliggjort 2011-01-03)
Den 2011-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 45, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2009-05-28)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 45, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2009-05-28)
Den 2009-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Degnemose Allé 8, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2004-06-30)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-18 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-11-18 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2008-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-24 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Harry Fussing Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-24 fjernes Direktion: Lars Erik Carlsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-07-01 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Degnemose Allé 8, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2004-06-30)
Den 2004-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-25 tilføjes Direktion: Lars Erik Carlsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 tilføjes Navne: LC HANDEL ApS (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2004-06-24 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3383 (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2004-06-02 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3383 (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2004-06-25 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Harry Fussing Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2004-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-02 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2004-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2004-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2004-06-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2004-06-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2004-06-02 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2004-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2004-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-10 sletter virksomheden Ejerskaber: C2-INVEST ApS. (offentliggjort 2015-11-30)