Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lone Meier Nielsen | 26.05.2015 | 19.01.2021 | direktør |
Lilian Hellmers | 24.06.2004 | 26.05.2015 | direktion |
Annemette Heller | 02.06.2004 | 24.06.2004 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Wilhjelm | 26.05.2015 | 19.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lone Meier Nielsen | 26.05.2015 | 19.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Ravnild | 27.11.2008 | 19.01.2021 | formand |
Lilian Hellmers | 24.06.2004 | 26.05.2015 | bestyrelse |
Bolette Nærvig | 24.06.2004 | 26.05.2015 | bestyrelse |
Anders Georg Magnus Bergengren | 24.06.2004 | 27.11.2008 | formand |
Kim Madsen | 02.06.2004 | 24.06.2004 | formand |