Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Karlslunde Centervej 85, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-25 fjernes Bestyrelse: Flemming Vendelbo Nørgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Direktion: Torben Jeppesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-25 fjernes Navne: JN BOLIGGRUPPEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-25 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Revisor: Dansk Revision Korsør I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2005-08-10)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-21 tilføjes Bestyrelse: Anette Jeppesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre og sælge samt udleje boliger samt anden beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-21 tilføjes Navne: JN BOLIGGRUPPEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-20 fjernes Navne: JN BOLIGGRUPPEN ApS (offentliggjort 2005-01-19)
Den 2006-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-21 tilføjes Vedtægter: 2006-02-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2005-08-10)
Den 2005-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-17 tilføjes Navne: JN BOLIGGRUPPEN ApS (offentliggjort 2005-01-19)
Den 2005-01-16 fjernes Navne: BOLIG GRUPPEN DANMARK ApS (offentliggjort 2004-10-04)
Den 2004-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karlslunde Centervej 85, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-17 tilføjes Bestyrelse: Flemming Vendelbo Nørgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-17 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-17 tilføjes Direktion: Torben Jeppesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-17 fjernes Direktion: Annemette Heller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-17 tilføjes Navne: BOLIG GRUPPEN DANMARK ApS (offentliggjort 2004-10-04)
Den 2004-09-16 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1846 (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2004-09-17 tilføjes Revisor: Dansk Revision Korsør I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-02 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 tilføjes Direktion: Annemette Heller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1846 (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2004-06-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2004-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)