Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: Jcn-astrup@webspeed.dk (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-26 fjernes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab, Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-14 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab, Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2016-12-13 fjernes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab, Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2004-06-08)
Den 2007-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: V Strandsbjerg 34, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2007-05-31)
Den 2007-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilevænget 26, 6900 Skjern (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilevænget 26, 6900 Skjern (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilevænget 26, 6900 Skjern (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive smede- og VVS-forretning samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-25 tilføjes Navne: JCN, ASTRUP ApS (offentliggjort 2004-11-26)
Den 2004-11-24 fjernes Navne: ASTRUP SMEDIE OG MASKINFORRETNING OG TARM VVS ApS (offentliggjort 2004-06-15)
Den 2004-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-25 tilføjes Vedtægter: 2004-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-01 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2004-06-08)
Den 2004-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilevænget 26, 6900 Skjern (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-24 tilføjes Direktion: Jens Christian Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 tilføjes Legale ejere: Jens Christian Nielsen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2004-05-24 tilføjes Navne: ASTRUP SMEDIE OG MASKINFORRETNING OG TARM VVS ApS (offentliggjort 2004-06-15)
Den 2004-05-24 tilføjes Reelle ejere: Jens Christian Nielsen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2004-05-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2004-05-24 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab, Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2004-05-24 tilføjes Stiftere: Jens Christian Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-06-15)
Den 2004-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)