Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: hornemanns vænge 23, 2. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-25 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-25 fjernes Kontaktoplysninger: veyso8@hotmail.com (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-25 fjernes Legale ejere: Turgay Özen, Veysel Memis (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-25 fjernes Navne: RESTAURANT TOPKAPI ApS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-25 fjernes Stiftere: Servet Oztürk (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2019-05-10 Statstidende Dekret
Den 2019-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2019-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-11)
Den 2019-02-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-05-11)
Den 2019-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-11)
Den 2019-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-17 fjernes Direktion: Veysel Memis (direktion) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive formueforvaltning, og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Vedtægter: 2018-05-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-05-29 tilføjes Vedtægter: 2018-05-29 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-05-28 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: hornemanns vænge 23, 2. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2016-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 41, 1610 København V (offentliggjort 2016-10-09)
Den 2016-10-03 tilføjes Kontaktoplysninger: veyso8@hotmail.com (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2015-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-05-29 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD. GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD. GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-26 fjernes Revisor: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-09 tilføjes Direktion: Veysel Memis (direktion) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2005-05-09 fjernes Direktion: Servet Oztürk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-13 tilføjes Revisor: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Legale ejere: Turgay Özen, Veysel Memis (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-16 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-13 tilføjes Direktion: Servet Oztürk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, handel, investering og andet hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2004-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2004-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2004-05-13 tilføjes Navne: RESTAURANT TOPKAPI ApS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2004-05-12 fjernes Navne: RESTAURANT TOPKAPI ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-13 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-13 tilføjes Stiftere: Servet Oztürk (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2004-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den til enhver tid værende samlede direktion (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2004-05-13 tilføjes Vedtægter: 2004-05-13 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2004-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2004-05-12 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 41, 1610 København V (offentliggjort 2016-10-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Navne: RESTAURANT TOPKAPI ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2004-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-17)