Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-11-05 fjernes Binavne: BYGGEBO ApS. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Øllemosen 2, 4293 Dianalund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-29 fjernes Navne: BRUNO ØSTERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 fjernes Revisor: Flemming Bent Sivertsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 fjernes Stiftere: Kaj Lex Ahrenkiel Thisted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 fjernes Direktion: Bruno Østergaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øllemosen 2, 4293 Dianalund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Udlodden 54, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsudvikling samt dertil beslægtet virksomhed. Herudover handel og investerings virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-20 tilføjes Vedtægter: 2007-04-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udlodden 54, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Udlodden 54, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2005-01-07)
Den 2005-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udlodden 54, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2005-01-07)
Den 2005-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ribevej 6, 8900 Randers C (offentliggjort 2004-12-22)
Den 2005-01-05 tilføjes Direktion: Bruno Østergaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-05 fjernes Direktion: Kaj Lex Ahrenkiel Thisted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-05 tilføjes Navne: BRUNO ØSTERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-04 fjernes Navne: OK - ESTATE ApS (offentliggjort 2004-05-27)
Den 2005-01-05 tilføjes Revisor: Flemming Bent Sivertsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-05 fjernes Revisor: Tornegård v/Kurt Bülow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ribevej 6, 8900 Randers C (offentliggjort 2004-12-22)
Den 2004-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1150 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1150 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-21 tilføjes Binavne: BYGGEBO ApS. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 tilføjes Direktion: Kaj Lex Ahrenkiel Thisted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 tilføjes Navne: OK - ESTATE ApS (offentliggjort 2004-05-27)
Den 2004-05-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 tilføjes Revisor: Tornegård v/Kurt Bülow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 tilføjes Stiftere: Kaj Lex Ahrenkiel Thisted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)