Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Bæktoften 48, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Direktion: Tommy Hans Eriksen (direktion) (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-13 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Legale ejere: Tommy Hans Eriksen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Navne: BRATBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Reelle ejere: Tommy Hans Eriksen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Stiftere: Tommy Hans Eriksen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2005-04-11 sletter virksomheden Ejerskaber: MALERFIRMAET JAN RENÉ OG CO. ApS. (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2014-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MALERFIRMAET ERIKSEN & PRINTZ ApS. (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MALERFIRMAET ERIKSEN & PRINTZ ApS. (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2021-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bæktoften 48, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bæktoften 48, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-04-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2017-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2017-05-31 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bæktoften 48, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2004-05-13 tilføjes Direktion: Tommy Hans Eriksen (direktion) (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2004-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel samt at eje anparter i Malerfirmaet Tommy Eriksen ApS, cvr.nr 25319494, og dermed tilknyttet erhvervsvirksomhed (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2004-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2004-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-13 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2004-05-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2004-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2004-05-13 tilføjes Legale ejere: Tommy Hans Eriksen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2004-05-13 tilføjes Navne: BRATBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2004-05-13 tilføjes Reelle ejere: Tommy Hans Eriksen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2004-05-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2004-05-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2004-05-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2004-05-13 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2004-05-13 tilføjes Stiftere: Tommy Hans Eriksen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2004-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2004-05-13 tilføjes Vedtægter: 2004-05-13 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2004-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2004-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-17)