Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sarah Adserballe | 29.04.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dorthe Adserballe | 07.04.2005 | 29.04.2019 | direktør |
Per Adserballe | 06.08.2004 | 07.04.2005 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 13.05.2004 | 06.08.2004 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Ole Adserballe | 30.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Sarah Adserballe | 29.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Dorthe Adserballe | 29.04.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kasper Høegh Nielsen | 29.04.2019 | 30.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Per Adserballe | 07.04.2005 | 29.04.2019 | formand |
Dorthe Adserballe | 07.04.2005 | 28.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Vivi Adserballe | 06.08.2004 | 29.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lars Almind Stein | 06.08.2004 | 07.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Preben Bang Henriksen | 13.05.2004 | 06.08.2004 | bestyrelsesmedlem |
Lone Mai Henriksen | 13.05.2004 | 06.08.2004 | bestyrelsesmedlem |
Stephan Muurholm | 13.05.2004 | 06.08.2004 | formand |