Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Karlsen | 15.12.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Steen Rasmussen | 07.11.2013 | 15.12.2017 | adm. dir |
Sasithorn Henriksen | 01.10.2009 | 07.11.2013 | adm. dir |
Lars Mårten Örjan Andersson | 01.09.2004 | 01.10.2009 | adm. dir |
Uffe Wallin Karlsen | 01.05.2004 | 01.01.2005 | direktion |