Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Revision fravalgt | Revisor | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmekrogen 43, 2830 Virum (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 155, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-03-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-27 tilføjes Legale ejere: Ulf Schønsted-Madsen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-06-08 fjernes Legale ejere: SCHØNSTED HOLDING ApS (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2017-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 155, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2017-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 155, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-04-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-04-03 fjernes Revisor: HØFFNER REVISION A/S OFFENTLIGT GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2014-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 155, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2014-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2014-06-11 tilføjes Legale ejere: SCHØNSTED HOLDING ApS (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2014-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb af ejendomme, udlejning af lejligheder og lokaler, finansiering, vikararbejde, vejledning og undervisning i øre- næse- og halssygdomme og sammenlignelige aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-26 tilføjes Navne: SCHØNSTED ApS (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2014-04-25 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET NØRREGADE 16 ApS (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2014-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-26 tilføjes Vedtægter: 2014-04-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 fjernes Bestyrelse: Elise Lund Frydenlund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-07 tilføjes Bestyrelse: Elise Lund Frydenlund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2004-06-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2004-05-03 tilføjes Direktion: Ulf Schønsted-Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2004-06-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET NØRREGADE 16 ApS (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2004-05-03 tilføjes Reelle ejere: Ulf Schønsted-Madsen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2004-05-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2004-05-03 tilføjes Revisor: HØFFNER REVISION A/S OFFENTLIGT GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2004-05-03 tilføjes Stiftere: Ulf Schønsted-Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-06-08)
Den 2004-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)