Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Bestyrelse | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Binavne | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-29 tilføjes Vedtægter: 2024-05-29 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-24 tilføjes Bestyrelse: Anna Strøbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-23 tilføjes Vedtægter: 2023-05-23 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-04-24 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@envafors.dk (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-23 fjernes Kontaktoplysninger: info@skforsyning.dk (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-13 fjernes Bestyrelse: Jacob Raagaard Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-19 tilføjes Bestyrelse: Jacob Raagaard Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-05-19 fjernes Bestyrelse: Anders Peter Møller Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2021-10-06 tilføjes Bestyrelse: Flemming Aarup Erichsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2021-10-05 fjernes Bestyrelse: Hans Ole Drost (næstformand) (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-09-16 tilføjes Bestyrelse: Irene Juul Vissing (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2021-09-16 fjernes Bestyrelse: Jan Michael Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-05-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvej 6, 4200 Slagelse (offentliggjort 2019-01-01)
Den 2018-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lilleøvej 3, 4220 Korsør (offentliggjort 2019-01-01)
Den 2018-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lilleøvej 3, 4220 Korsør (offentliggjort 2019-01-01)
Den 2018-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lilleøvej 3, 4220 Korsør (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-05-23 tilføjes Bestyrelse: Hans Ole Drost (næstformand) (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2018-05-23 fjernes Bestyrelse: Hanne Anette Kamienski (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-22 fjernes Bestyrelse: Bodil Knudsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 tilføjes Direktion: Henrik Rosendal Birch (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-05-31 fjernes Direktion: Henrik Rosendal Birch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-17 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2017-05-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-27 tilføjes Bestyrelse: Bodil Knudsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-27 fjernes Bestyrelse: Niels Nordskov Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med forsyning, produktion, transport, handel og levering af varme samt anden virksomhed, som har tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør eller af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-19 tilføjes Vedtægter: 2014-03-19 (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2012-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Legale ejere: SK FORSYNING A/S (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-19 tilføjes Bestyrelse: Henrik Urban Brodersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2011-05-19 fjernes Bestyrelse: Lene Birgit Wibroe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-20 tilføjes Bestyrelse: Sten Knuth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-11 tilføjes Kontaktoplysninger: info@skforsyning.dk (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2008-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lilleøvej 3, 4220 Korsør (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2008-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordvej 6, 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-06-20 tilføjes Bestyrelse: Lene Birgit Wibroe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-20 fjernes Bestyrelse: Steen Bach Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Direktion: Henrik Rosendal Birch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-20 fjernes Direktion: Mogens Bach Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 10.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Navne: SK VARME A/S (offentliggjort 2009-09-17)
Den 2008-06-19 fjernes Navne: SK-VARME A/S (offentliggjort 2004-05-12)
Den 2008-06-20 fjernes Binavne: SLAGELSE KOMMUNES FJERNVARMESELSKAB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Vandforsyning (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Varmeforsyning (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Varmeforsyning (offentliggjort 2005-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Vandforsyning (offentliggjort 2005-11-22)
Den 2007-05-24 tilføjes Bestyrelse: Leif Keld Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-24 fjernes Bestyrelse: Gorm Michael Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvej 6, 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordvej 6, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvej 6, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-05 tilføjes Bestyrelse: Gorm Michael Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-05 tilføjes Bibranche: Vandforsyning (offentliggjort 2005-11-22)
Den 2004-05-05 tilføjes Binavne: SLAGELSE KOMMUNES FJERNVARMESELSKAB A/S, SLAGELSE VARME A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Direktion: Mogens Bach Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Hovedbranche: Varmeforsyning (offentliggjort 2005-11-22)
Den 2004-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Navne: SK-VARME A/S (offentliggjort 2004-05-12)
Den 2004-05-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-05-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Stiftere: SK FORSYNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-05-12)
Den 2004-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)