Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Bjernemose Bæklund | 01.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Nicklas Broe Schmidt | 06.07.2017 | formand |
Vinni Schmidt | 05.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ib Franch Rasmussen | 06.07.2017 | 01.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Nicklas Broe Schmidt | 30.12.2008 | 05.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ib Franch Rasmussen | 05.05.2004 | 05.07.2017 | formand |
Karl Erik Paulsen | 05.05.2004 | 30.12.2008 | bestyrelsesmedlem |