Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
LARS RAFN HOLDING ApS (CVR 27693547) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 28.04.2004 |
PALLE FRANK HOLDING ApS (CVR 27693342) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 28.04.2004 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Palle Frank Andresen | 19.05.2015 | 31.12.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Lars Wagner Rafn | 19.05.2015 | 30.12.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |