Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | xbrl | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-06-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-06-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-08 tilføjes Legale ejere: MAILMAK - PORTOSERVICE A/S (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-08-08 fjernes Legale ejere: KLS PurePrint A/S (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-08-07 fjernes Legale ejere: MAILMAK - PORTOSERVICE A/S (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-08-08 tilføjes Reelle ejere: Karin Kristensen, Mogens Albert Kristensen (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-06-24 tilføjes Bestyrelse: Pia Schandorf Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-24 fjernes Bestyrelse: Kasper Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-24 fjernes Direktion: Kasper Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-23 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-01 tilføjes Legale ejere: MAILMAK - PORTOSERVICE A/S, KLS PurePrint A/S (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2020-08-01 fjernes Legale ejere: Stibo Complete A/S (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-31 fjernes Legale ejere: MAILMAK - PORTOSERVICE A/S, KLS PurePrint A/S (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-06-26 fjernes Bestyrelse: Rie Helene Egeskov Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-30 fjernes Bestyrelse: Lars Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-05-30 fjernes Legale ejere: GLUMSØ EJENDOMSSELSKAB APS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Bestyrelse: Lars Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2017-05-31 fjernes Bestyrelse: Leif Jens Ludvig Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-31 tilføjes Direktion: Mogens Albert Kristensen (direktør) (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-16 tilføjes Legale ejere: MAILMAK - PORTOSERVICE A/S, KLS PurePrint A/S, Stibo Complete A/S (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2015-07-15 fjernes Legale ejere: MAILMAK - PORTOSERVICE A/S, ZEUNER GRAFISK A/S, KLS PurePrint A/S, Stibo Complete A/S (offentliggjort 2015-08-19)
Den 2015-05-27 fjernes Bestyrelse: Claus Rindal Astrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-14 tilføjes Bestyrelse: Claus Rindal Astrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-14 fjernes Bestyrelse: Erik Bonnich Krog (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-28 tilføjes Bestyrelse: Torben Terpager Samsøe-Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-28 fjernes Bestyrelse: Fritz Øhlenschlæger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 6, 9490 Pandrup (offentliggjort 2010-09-03)
Den 2010-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernholmen 42, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-20 tilføjes Bestyrelse: Erik Bonnich Krog (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-20 fjernes Bestyrelse: Leif Carl Einar Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2006-05-19 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Nordahn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-19 fjernes Bestyrelse: Gudrun Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-10 tilføjes Bestyrelse: Harry Lauritzen Duus (formand) (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2006-01-10 fjernes Bestyrelse: Torben Bach Rindsig (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-31 tilføjes Bestyrelse: Fritz Øhlenschlæger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-31 fjernes Bestyrelse: Kim Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-26 tilføjes Bestyrelse: Kim Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er Selskabets formål er at drive virksomhed med indkøbssamarbejde vedrørende forsendelsesydelser. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-26 tilføjes Vedtægter: 2004-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernholmen 42, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-03 tilføjes Bestyrelse: Torben Bach Rindsig (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-03 tilføjes Binavne: P.J. SCHMIDT PORTOSERVICE ApS, KLS PORTOSERVICE ApS, J.H. SCHULTZ PORTOSERVICE ApS, GRAPHX PORTOSERVICE ApS, GLUMSØ PORTOSERVICE ApS, FRANZEN PORTOSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Direktion: Kasper Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2004-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Legale ejere: MAILMAK - PORTOSERVICE A/S, ZEUNER GRAFISK A/S, KLS PurePrint A/S, Stibo Complete A/S, GLUMSØ EJENDOMSSELSKAB APS (offentliggjort 2015-08-19)
Den 2004-05-03 tilføjes Navne: PORTOSERVICE ApS (offentliggjort 2004-05-12)
Den 2004-05-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2004-05-03 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Stiftere: KLS PurePrint A/S, J.H. SCHULTZ HOLDING A/S, GRAPHX A/S, GLUMSØ EJENDOMSSELSKAB APS, FRANZEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-05-12)
Den 2004-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)