Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Navne | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2012-04-10)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2004-05-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 8723 Løsning (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 8723 Løsning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-01 tilføjes Legale ejere: KÖPKE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2006-10-01 tilføjes Reelle ejere: Marianne Louise Köpke (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2006-06-30 tilføjes Direktion: Marianne Louise Köpke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 fjernes Direktion: Marianne Köpke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Direktion: Marianne Köpke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde fast ejendom med henblik på udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Navne: KöPKE EJENDOMME ApS (offentliggjort 2004-05-14)
Den 2004-05-04 fjernes Navne: KöPKE EJENDOMME ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-05 tilføjes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2004-05-05 tilføjes Stiftere: Marianne Köpke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Vedtægter: 2004-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-05-14)
Den 2004-05-04 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 8723 Løsning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2004-05-26)
Den 2004-01-01 tilføjes Navne: KöPKE EJENDOMME ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)