Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Vedtægter | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Direktion | Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode | ||||
Interessenter | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-18 tilføjes Bestyrelse: Johannes Tang Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-18 fjernes Bestyrelse: Jørgen Ingeman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Brian Michael Nielsen (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: Boet efter Hans Christian Christiansen (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2022-07-01 tilføjes Legale ejere: Boet efter Hans Christian Christiansen (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2022-07-01 fjernes Legale ejere: Hans Christian Christiansen (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 1, 7., 7400 Herning (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-06-18 tilføjes Vedtægter: 2018-06-18 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-01 tilføjes Legale ejere: Hans Christian Christiansen, Bent Agerholm Hansen, Kai Folmer Nielsen, Herluf Hansen, Jens Wittrup Willumsen, Erik Stensig Poulsen, Niels Arildsen, Henrik Westergaard, Asger Bo Arnkjær (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-10 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Ingeman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2014-11-10 fjernes Bestyrelse: Jesper Nedergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-28 tilføjes Bestyrelse: Niels Arildsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-28 fjernes Bestyrelse: John Palle Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 tilføjes Bestyrelse: John Palle Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-08 fjernes Bestyrelse: Herluf Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive vindmøller i Tyskland. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 tilføjes Vedtægter: 2011-04-08 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2010-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Nedergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-01 fjernes Bestyrelse: Frans Vestergaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-16 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Bestyrelse: Frans Vestergaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-13 fjernes Bestyrelse: Lars Balling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2004-09-01)
Den 2007-11-26 tilføjes Bestyrelse: Lars Balling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-26 fjernes Bestyrelse: Finn Skov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-14 tilføjes Bestyrelse: Finn Skov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-14 fjernes Bestyrelse: Peter Frøstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-14 fjernes Direktion: Peter Frøstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-24 tilføjes Bestyrelse: Peter Frøstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-24 fjernes Bestyrelse: Robert Dan Skjødt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-24 tilføjes Direktion: Peter Frøstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: difko@difko.dk (offentliggjort 2004-06-17)
Den 2004-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2004-04-29 tilføjes Bestyrelse: Robert Dan Skjødt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2004-09-01)
Den 2004-04-29 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO SCHÖNHAGEN I ApS (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2004-04-29 tilføjes Navne: K/S DIFKO SCHÖNHAGEN I (offentliggjort 2004-06-08)
Den 2004-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-04-29 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2004-06-08)
Den 2004-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)