Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2004-05-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TASTER WINE A/S. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2019-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MEP Kapital ApS. (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-12 tilføjes Reelle ejere: Jeanette Egede Rützou, Charlotte Egede Rützou, Lisette Egede Bernhoft (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-23 tilføjes Legale ejere: Marianne Egede Holding ApS (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-09-23 fjernes Legale ejere: Marianne Egede Paustian (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovshovedvej 39, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 194, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 194, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2013-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringager 6, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-05-22 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Egede Rützou (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-18 fjernes Bestyrelse: Charlotte Egede Rützou (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringager 6, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-03 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Egede Rützou (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-03 tilføjes Direktion: Marianne Egede Paustian (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk, industri og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Legale ejere: Marianne Egede Paustian (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2004-05-03 tilføjes Navne: MARIANNE EGEDE PAUSTIAN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2004-05-03 tilføjes Reelle ejere: Marianne Egede Paustian (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2004-05-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-05-03 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Vedtægter: 2004-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-05-12)
Den 2004-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)