Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Bibranche | Bestyrelse | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Tegningsregel | Navne | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Første regnskabsperiode | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Idyl 17, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Idyl 17, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2006-05-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CEJ Ejendomme ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2007-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DREAMS BY ELBRO ApS. (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2009-02-16 sletter virksomheden Ejerskaber: GODTBERGSEN A/S. (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2023-01-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Idyl 17, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Stranden 52, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-28 tilføjes Kontaktoplysninger: christian.elbro@hotmail.com (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stranden 52, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Stranden 52, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stranden 52, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2020-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Stranden 52, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-01-24 fjernes Bibranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-20 tilføjes Bestyrelse: Christine Agger (formand) (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-20 tilføjes Vedtægter: 2020-01-20 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve formueforvaltning (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-05 tilføjes Vedtægter: 2019-09-05 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stranden 52, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 4, 6100 Haderslev (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-05-01 tilføjes Bibranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 4, 6100 Haderslev (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 4, 6100 Haderslev (offentliggjort 2006-01-11)
Den 2006-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive virksomhed med engrossalg af gaveartikler, reklameartikler, smykker, bijouteri og souvenirs m.m. (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2006-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Legale ejere: Christian Grøn Elbro Jensen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2006-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Vedtægter: 2006-05-18 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2006-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 4, 6100 Haderslev (offentliggjort 2006-01-11)
Den 2006-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: 4 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Navne: CHRISTIAN ELBRO JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2004-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2004-05-31 fjernes Navne: CEJ HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-05 tilføjes Navne: CEJ HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-31 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: 4 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-05 tilføjes Direktion: Christian Grøn Elbro Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-05 tilføjes Reelle ejere: Christian Grøn Elbro Jensen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2004-05-05 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2004-05-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2004-05-05 tilføjes Stiftere: Christian Grøn Elbro Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)