Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2016-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestemøllestræde 2, 4200 Slagelse (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hestemøllestræde 2, 4200 Slagelse (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestemøllestræde 2, 4200 Slagelse (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Storkevej 7, 4200 Slagelse (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-03-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-03-09 tilføjes Kontaktoplysninger: krbyggeservice@gmail.com (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-03-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-06 fjernes Revisor: JOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-05 tilføjes Revisor: JOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-05 fjernes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 1. JULI 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storkevej 7, 4200 Slagelse (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2008-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Schweizerpladsen 1, 3. mf., 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-05-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schweizerpladsen 1, 3. mf., 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Schweizerpladsen 1, 3. mf., 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-06-07)
Den 2006-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schweizerpladsen 1, 3. mf., 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-06-07)
Den 2006-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Tausensgade 35, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-09 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-05-09)
Den 2005-05-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Tausensgade 35, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-06 tilføjes Direktion: Kim Steffen Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg samt udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-06 tilføjes Legale ejere: KISTEFLA HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2004-05-06 tilføjes Navne: KISTEFLA EJENDOMSINVESTERING ApS (offentliggjort 2004-05-10)
Den 2004-05-06 tilføjes Reelle ejere: Kim Steffen Larsen (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2004-05-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-06 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 1. JULI 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-06 tilføjes Stiftere: KISTEFLA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-06 tilføjes Vedtægter: 2004-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-05-10)
Den 2004-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)