Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jimmy Nyland Andersen | 20.06.2011 | 18.12.2015 | direktion |
Niels Jørgen Andersen | 08.06.2011 | 20.06.2011 | direktion |
Finn Lauge Hansen | 04.05.2004 | 08.06.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Merethe Jensen | 20.06.2011 | 18.12.2015 | bestyrelse |
Jimmy Nyland Andersen | 08.06.2011 | 18.12.2015 | bestyrelse |
Ole Hansen | 08.06.2011 | 20.06.2011 | bestyrelse |
Finn Lauge Hansen | 28.02.2007 | 08.06.2011 | bestyrelse |
Niels Jørgen Andersen | 04.05.2004 | 18.12.2015 | bestyrelse |
Jan Allan Nielsen | 04.05.2004 | 08.06.2011 | bestyrelse |
Pierre Juel | 04.05.2004 | 28.02.2007 | bestyrelse |
Gert Vagn Hansen | 04.05.2004 | 28.02.2007 | bestyrelse |