Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydhavnsgade 18, 2450 København SV (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 fjernes Bestyrelse: Lars Vester Pedersen (formand) (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 fjernes Binavne: FALCK DRF LUFTAMBULANCE A/S, FALCK DANSK LUFTAMBULANCE A/S, DRF LUFTAMBULANCE A/S, DANSK LUFTREDNINGSTJENESTE A/S, DANSK LUFTAMBULANCETJENESTE A/S, DANSK LUFTAMBULANCE A/S, DANSK HELIKOPTER- OG FLYREDNING A/S (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 fjernes Direktion: Lars Bjørn Heineke (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-30 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 fjernes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 fjernes Kontaktoplysninger: prw@falck.dk (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 fjernes Legale ejere: FALCK DANMARK A/S (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 fjernes Navne: FALCK LUFTAMBULANCE A/S (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 fjernes Stiftere: FALCK DANMARK A/S, Deutsche Rettungsflugwacht e.V (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydhavnsgade 18, 2450 København SV (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Polititorvet 1, 1567 København V (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-05-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Aunbøl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-05-01 fjernes Bestyrelse: Niels Uldall Thorup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Bjørn Heineke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-02-01 fjernes Bestyrelse: Leif Jørn Wiuff (bestyrelse) (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-02-01 tilføjes Direktion: Lars Bjørn Heineke (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-02-01 fjernes Direktion: Leif Jørn Wiuff (adm. dir) (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 tilføjes Bestyrelse: Niels Uldall Thorup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2016-12-08 fjernes Bestyrelse: Ole Qvist Pedersen (formand) (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-12-07 fjernes Bestyrelse: Lars Vester Pedersen (næstformand) (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-20 tilføjes Kontaktoplysninger: prw@falck.dk (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive luftbaseret personredningsvirksomhed samt virksomhed, som efter bestyrelsens opfattelse har tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2014-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2014-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2014-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2014-12-17 tilføjes Vedtægter: 2014-12-17 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-31 tilføjes Navne: FALCK LUFTAMBULANCE A/S (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2013-05-30 fjernes Navne: FALCK DRF LUFTAMBULANCE A/S (offentliggjort 2010-01-18)
Den 2013-05-31 fjernes Binavne: FALCK LUFTAMBULANCE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-27 tilføjes Bestyrelse: Lars Vester Pedersen (næstformand) (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2013-05-27 fjernes Bestyrelse: Steffen Robert Lutz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Legale ejere: FALCK DANMARK A/S (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2012-05-03 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-03 fjernes Bestyrelse: Anders Delcomyn Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-08 tilføjes Bestyrelse: Hans Jörg Eyrich (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 fjernes Bestyrelse: Friedrich-Leopold Freiherr von Stechow (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-05 tilføjes Navne: FALCK DRF LUFTAMBULANCE A/S (offentliggjort 2010-01-18)
Den 2010-01-04 fjernes Navne: DANSK LUFTAMBULANCE A/S (offentliggjort 2004-05-05)
Den 2010-01-05 fjernes Binavne: FALCK DRF LUFTAMBULANCE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-10 tilføjes Bestyrelse: Anders Delcomyn Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-10 fjernes Bestyrelse: Markus Theodor Zeitzen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Revisor: KPMG DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-02 tilføjes Bestyrelse: Markus Theodor Zeitzen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-02 fjernes Bestyrelse: Allan Søgaard Lambrechtsen Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-02 tilføjes Direktion: Leif Jørn Wiuff (adm. dir) (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2007-04-02 fjernes Direktion: Ole Qvist Pedersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Polititorvet 1, 1567 København V (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2006-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-05 tilføjes Bestyrelse: Friedrich-Leopold Freiherr von Stechow (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-01 tilføjes Bestyrelse: Karl Wilhelm Demmer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-01 fjernes Bestyrelse: Horst-Dieter Becker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-30 tilføjes Bestyrelse: Horst-Dieter Becker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-30 tilføjes Binavne: FALCK DRF LUFTAMBULANCE A/S, FALCK LUFTAMBULANCE A/S, FALCK DRF LUFTAMBULANCE A/S, FALCK DANSK LUFTAMBULANCE A/S, DRF LUFTAMBULANCE A/S, DANSK LUFTREDNINGSTJENESTE A/S, DANSK LUFTAMBULANCETJENESTE A/S, DANSK LUFTAMBULANCE A/S, DANSK HELIKOPTER- OG FLYREDNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-30 tilføjes Direktion: Ole Qvist Pedersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2004-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-30 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2004-04-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-30 tilføjes Navne: DANSK LUFTAMBULANCE A/S (offentliggjort 2004-05-05)
Den 2004-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2004-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2004-04-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2004-04-30 tilføjes Revisor: KPMG DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-30 tilføjes Stiftere: FALCK DANMARK A/S, Deutsche Rettungsflugwacht e.V (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2004-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2004-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-27)