Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Langs Hegnet 26, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-27 fjernes Bestyrelse: Ole Gotschon Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-27 fjernes Direktion: Ole Gotschon Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-27 fjernes Navne: FENSBO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-27 fjernes Revisor: DANSK REVISION KALUNDBORG, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-27 fjernes Stiftere: Ole Gotschon Rasmussen, Mette Kristine Fensbo (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langs Hegnet 26, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-25 tilføjes Bestyrelse: Ole Gotschon Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-25 tilføjes Direktion: Ole Gotschon Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktion, service og detailforretning, samt ejerskab af selskaber der falder indenfor formålet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-25 tilføjes Navne: FENSBO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-25 tilføjes Revisor: DANSK REVISION KALUNDBORG, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-25 tilføjes Stiftere: Ole Gotschon Rasmussen, Mette Kristine Fensbo (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-25 tilføjes Vedtægter: 2004-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)