Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2004-05-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KFM FAMILIE-HUSE A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2006-08-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KFM BOLIGGRUPPEN ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2020-12-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2020-12-18 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2020-12-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbro 39, 6823 Ansager (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderbro 39, 6823 Ansager (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2014-11-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2014-11-28 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2014-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbro 39, 6823 Ansager (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2014-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 11, 6823 Ansager (offentliggjort 2014-03-06)
Den 2014-02-26 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2014-02-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-05-17)
Den 2007-10-16 tilføjes Kontaktoplysninger: familiehuse@mail.dk (offentliggjort 2007-10-24)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 11, 6823 Ansager (offentliggjort 2014-03-06)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 11, 6823 Ansager (offentliggjort 2004-05-12)
Den 2004-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 11, 6823 Ansager (offentliggjort 2004-05-12)
Den 2004-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: 37 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: 37 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-10 tilføjes Direktion: Michael Vejlgaard Vedstesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-10 fjernes Direktion: Jens Graven Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-04 tilføjes Direktion: Jens Graven Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og ínvestering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-10 tilføjes Navne: MV 2004 HOLDING ApS (offentliggjort 2004-05-12)
Den 2004-05-09 fjernes Navne: JGN NR. 196 ApS (offentliggjort 2004-05-04)
Den 2004-05-04 tilføjes Navne: JGN NR. 196 ApS (offentliggjort 2004-05-04)
Den 2004-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-10 tilføjes Vedtægter: 2004-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-05-17)
Den 2004-05-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-04 tilføjes Legale ejere: Michael Vejlgaard Vedstesen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2004-05-04 tilføjes Reelle ejere: Michael Vejlgaard Vedstesen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2004-05-04 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-04 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2004-05-04 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-04 tilføjes Stiftere: Nina Ross Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-05-04)
Den 2004-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)