Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-31 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-30 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-02-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 103, 8920 Randers NV (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 103, 8900 Randers C (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-03-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, udlejning og indretning af samme samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes og ledes af en direktion på 2 medlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-26 tilføjes Vedtægter: 2014-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-26 fjernes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 tilføjes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Bent Frederiksens Eftf (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 103, 8900 Randers C (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2007-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 40, 1. th., 8900 Randers C (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 40, 1. th., 8900 Randers C (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 40, 1. th., 8900 Randers C (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2004-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 40, 1. th., 8900 Randers C (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2004-05-01 tilføjes Binavne: RANDERS BOLIGUDLEJNING ApS, PEDERSEN & CHRISTENSEN EJENDOMSINVEST ApS, MP EJENDOMSINVEST ApS, CHRISTENSEN & PEDERSEN EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Direktion: Martin Vindfeld Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Legale ejere: Martin Vindfeld Christensen, Patrick Ruben Pedersen (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2004-05-01 tilføjes Navne: RANDERS EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2004-05-12)
Den 2004-05-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Vindfeld Christensen, Patrick Ruben Pedersen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2004-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Bent Frederiksens Eftf (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Stiftere: Patrick Ruben Pedersen, Martin Vindfeld Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-05-12)
Den 2004-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)