Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kæret 1, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Direktion: Niels Erik Poulsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-29 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Legale ejere: E.E.P. Holding ApS (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Navne: N.E.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Reelle ejere: Niels Erik Poulsgaard (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Stiftere: Niels Erik Poulsgaard (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-29 tilføjes Legale ejere: E.E.P. Holding ApS (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2020-01-29 fjernes Legale ejere: Niels Erik Poulsgaard (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-01-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2012-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2012-05-30 tilføjes Vedtægter: 2012-05-30 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2012-05-30 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-06 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-06 fjernes Revisor: ULFBORG REVISIONSKONTOR, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kæret 1, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kæret 1, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-29 tilføjes Revisor: ULFBORG REVISIONSKONTOR, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kæret 1, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-29 tilføjes Direktion: Niels Erik Poulsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2004-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2004-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-29 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2004-04-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2004-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2004-04-29 tilføjes Legale ejere: Niels Erik Poulsgaard (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2004-04-29 tilføjes Navne: N.E.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2004-04-29 tilføjes Reelle ejere: Niels Erik Poulsgaard (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2004-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2004-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2004-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2004-04-29 tilføjes Stiftere: Niels Erik Poulsgaard (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2004-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2004-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-22)