Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Binavne | Vedtægter | Kapital | Navne | ||||
Bestyrelse | Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Virksomhedsform | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Hovedbranche | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-19 tilføjes Direktion: Jan Bo Ivan Mårtensson (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-19 fjernes Direktion: René Jensen Frøkjær (direktør) (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2016-01-19 sletter virksomheden Ejerskaber: FRØKJÆR IT CONSULTING ApS. (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2016-01-20 sletter virksomheden Ejerskaber: 9altitudes Denmark A/S. (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2018-12-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Optimate CRM A/S. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2020-04-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Optimate Aalborg A/S. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2023-07-18 tilføjes Reelle ejere: Filip Bossuyt (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-07-17 fjernes Reelle ejere: Filip Bossuyt, Filip Bossuyt (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-06-22 tilføjes Binavne: OPTIMATE A/S (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-12 tilføjes Binavne: Bredana Systemudvikling A/S, Bredana Solutions A/S (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-14 tilføjes Vedtægter: 2023-06-14 (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-08 tilføjes Vedtægter: 2023-06-08 (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 401.000,00 (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 tilføjes Reelle ejere: Filip Bossuyt (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2022-11-29 fjernes Reelle ejere: Filip Bossuyt (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-04-21 fjernes Direktion: Michael Klahsen (direktør) (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-01-06 tilføjes Navne: 9altitudes Denmark A/S (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-05 fjernes Navne: OPTIMATE A/S (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-06 tilføjes Vedtægter: 2022-01-06 (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-03-29 tilføjes Vedtægter: 2021-03-29 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-01-28 tilføjes Bestyrelse: Kim Hagelskjær (formand) (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-28 fjernes Bestyrelse: Søren Bak Lauritsen (formand) (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-28 tilføjes Reelle ejere: Filip Bossuyt, Filip Bossuyt (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2021-01-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-28 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-10-01 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-12-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-09 tilføjes Binavne: Frøkjær IT Consulting A/S (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2019-03-08 fjernes Binavne: Frøkjær IT Consulting ApS (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2019-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2019-02-27 tilføjes Navne: OPTIMATE A/S (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2019-02-26 fjernes Navne: OPTIMATE ApS (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2019-02-27 tilføjes Vedtægter: 2019-02-27 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2019-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2019-02-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2019-02-25 fjernes Bestyrelse: Bruno Max Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2019-02-05 tilføjes Hjemmeside: www.optimate.dk (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@optimate.dk (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-07 tilføjes Bestyrelse: Søren Bak Lauritsen (formand) (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2019-01-06 fjernes Bestyrelse: Dan Højgaard Jensen (formand) (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 33, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 33, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med formanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-04 fjernes Kontaktoplysninger: john@optimate.dk (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-02 tilføjes Bestyrelse: Dan Højgaard Jensen (formand) (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-05-02 fjernes Bestyrelse: Jesper Høy (formand) (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-02 tilføjes Direktion: Bruno Max Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2018-05-02 fjernes Direktion: John Høgsberg Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-02 tilføjes Legale ejere: 9altitudes Holding DK ApS (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-05-02 fjernes Legale ejere: HERCE HOLDING ApS, OHUA ApS (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-02 tilføjes Vedtægter: 2018-05-02 (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2018-05-02 fjernes Reelle ejere: Bruno Max Sørensen, John Høgsberg Jeppesen, Uwe Dieter Jensen (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-27 tilføjes Reelle ejere: Bruno Max Sørensen, John Høgsberg Jeppesen, Uwe Dieter Jensen (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-08 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-08-08 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-02-09 tilføjes Binavne: Frøkjær IT Consulting ApS (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-30 tilføjes Vedtægter: 2017-01-30 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Michael Klahsen (direktør) (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-31 fjernes Direktion: Bruno Max Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-31 fjernes Direktion: Uwe Dieter Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-09 tilføjes Legale ejere: OHUA ApS (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2016-06-08 fjernes Legale ejere: OHUA ApS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2016-04-25 tilføjes Bestyrelse: Jesper Høy (formand) (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2016-04-25 tilføjes Vedtægter: 2016-04-25 (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-21 tilføjes Legale ejere: HERCE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2016-01-20 tilføjes Legale ejere: 9altitudes Denmark A/S, OHUA ApS (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2016-01-20 fjernes Legale ejere: 9altitudes Denmark A/S (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2016-01-19 fjernes Legale ejere: OHUA ApS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-19 tilføjes Vedtægter: 2016-01-19 (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-24 tilføjes Legale ejere: OHUA ApS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-09-23 fjernes Legale ejere: UWE JENSEN ApS, BRUNO MAX HOLDING ApS, JJ OPTIMA INVEST ApS (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-12-14 tilføjes Legale ejere: UWE JENSEN ApS, BRUNO MAX HOLDING ApS, JJ OPTIMA INVEST ApS (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-25 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2012-05-25 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BJARNE AAEN & CO. ApS, STATSAUTORISERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 33, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2011-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 33, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-05-28)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 33, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2007-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nøragergårdsvej 12, 8370 Hadsten (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: john@optimate.dk (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøragergårdsvej 12, 8370 Hadsten (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nøragergårdsvej 12, 8370 Hadsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2004-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2004-05-11 tilføjes Vedtægter: 2004-05-11 (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2004-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøragergårdsvej 12, 8370 Hadsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-29 tilføjes Direktion: Uwe Dieter Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-05-28)
Den 2004-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Navne: OPTIMATE ApS (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2004-04-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2004-04-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-04-29 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BJARNE AAEN & CO. ApS, STATSAUTORISERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Stiftere: JJ OPTIMA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)