Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2009-02-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JENSEN EJENDOMSINVEST ApS. (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2013-05-23 sletter virksomheden Ejerskaber: AAGAARD JENSEN GRUPPEN A/S. (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-06-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-06-28 tilføjes Vedtægter: 2022-06-28 (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-06-28 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-04-05 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-04-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skorpionen 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Møgelholt 23, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2019-12-13 fjernes Revisor: KROGH & THOMSEN I/S (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-03-07 tilføjes Direktion: Inge-Lise Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-03-07 fjernes Direktion: Poul Erik Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-07 tilføjes Legale ejere: Inge-Lise Jensen (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-03-07 fjernes Legale ejere: Poul Erik Jensen (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-03-07 tilføjes Reelle ejere: Inge-Lise Jensen (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-03-07 fjernes Reelle ejere: Poul Erik Jensen (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-01-13 tilføjes Revisor: KROGH & THOMSEN I/S (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2010-12-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-25 fjernes Revisor: K.T. REVISION VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møgelholt 23, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Møgelholt 23, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møgelholt 23, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-15 tilføjes Direktion: Poul Erik Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af aktier i ENTREPRENØR POUL ERIK JENSEN A/S samt investering i fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Legale ejere: Poul Erik Jensen (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2004-04-15 tilføjes Navne: POUL ERIK JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2004-05-04)
Den 2004-04-15 tilføjes Reelle ejere: Poul Erik Jensen (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2004-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2004-04-15 tilføjes Revisor: K.T. REVISION VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Stiftere: Poul Erik Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Vedtægter: 2004-04-15 (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2004-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-05-04)
Den 2004-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)