Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2006-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjelborgvej 70, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 fjernes Interessenter: MCKINLEY ApS, HØGSTEDGAARD ApS, HLA CONSULT A/S (offentliggjort 2004-10-19)
Den 2006-09-30 fjernes Navne: Udbynedre Enge Møllelaug I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjelborgvej 70, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kuffen 54, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-27 tilføjes Interessenter: HLA CONSULT A/S (offentliggjort 2004-10-19)
Den 2004-06-26 tilføjes Interessenter: MCKINLEY ApS, HØGSTEDGAARD ApS (offentliggjort 2004-10-19)
Den 2004-06-26 fjernes Interessenter: Peter Øgaard Pedersen, Peter Dahl Jakobsen, Henrik Lyngs Andersen (offentliggjort 2004-08-06)
Den 2004-06-25 tilføjes Interessenter: Peter Øgaard Pedersen, Peter Dahl Jakobsen, Henrik Lyngs Andersen (offentliggjort 2004-08-06)
Den 2004-06-25 fjernes Interessenter: Hanne Andersen, HLA CONSULT A/S (offentliggjort 2004-08-06)
Den 2004-06-24 fjernes Interessenter: Trine Schrøder Lyngs (offentliggjort 2004-08-06)
Den 2004-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kuffen 54, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-12 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-12 tilføjes Interessenter: Trine Schrøder Lyngs, Hanne Andersen, HLA CONSULT A/S (offentliggjort 2004-08-06)
Den 2004-03-12 tilføjes Navne: Udbynedre Enge Møllelaug I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)