Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Storgaard | 22.02.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Hoffmann | 08.03.2023 | 22.02.2024 | direktør |
Jesper Bjørn Rasmussen | 17.06.2019 | 08.03.2023 | adm. dir |
Poul Bentsen | 21.02.2006 | 17.06.2019 | direktør |
Jesper Bjørn Rasmussen | 24.11.2005 | 21.02.2006 | direktør |
Karsten Petersen | 28.04.2004 | 21.02.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bo Boulund Knudsen | 08.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Storgaard | 08.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torben Modvig | 08.03.2023 | formand |