Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 347, st. th., 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-01 (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-01-18 fjernes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-01-18 fjernes Navne: WPP A/S (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-01-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-01-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-01-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-01-18 fjernes Stiftere: Erik Skaarup (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-01-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2016-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2016-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 fjernes Bestyrelse: Erik Skaarup (bestyrelse) (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 fjernes Direktion: Erik Skaarup (adm. dir) (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, produsere, markedsføre og sælge bølgeenergi maskiner. (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren alene. (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-05 tilføjes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-05 fjernes Revisor: Sten Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 347, st. th., 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2011-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglegårdsvej 18, 2820 Gentofte (offentliggjort 2009-08-14)
Den 2011-06-10 tilføjes Bestyrelse: Dorota Malgorzata Plaszczyk (bestyrelse) (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2011-06-10 tilføjes Revisor: Sten Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-05 fjernes Revisor: Sten Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Bestyrelse: John Brun (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglegårdsvej 18, 2820 Gentofte (offentliggjort 2009-08-14)
Den 2009-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tagesmindevej 1, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-16 tilføjes Bestyrelse: Ole Selschou Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2008-03-16 fjernes Bestyrelse: Erik Lewentdorff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2006-02-08 tilføjes Bestyrelse: Erik Lewentdorff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-08 fjernes Bestyrelse: Jan Karsten Borum Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-29 tilføjes Navne: WPP A/S (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2005-09-28 fjernes Navne: WAVEPLANE PRODUCTION A/S (offentliggjort 2004-04-28)
Den 2005-09-29 fjernes Binavne: WPP A/S, WAVEPLANE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagesmindevej 1, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Karsten Borum Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Binavne: WPP A/S, WAVEPLANE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Direktion: Erik Skaarup (adm. dir) (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2004-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2004-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-01 (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2004-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2004-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2004-04-01 tilføjes Navne: WAVEPLANE PRODUCTION A/S (offentliggjort 2004-04-28)
Den 2004-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2004-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2004-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2004-04-01 tilføjes Revisor: Sten Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Stiftere: Erik Skaarup (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2004-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2004-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-19)