Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kullinggade 31, st. tv., 5700 Svendborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-27 fjernes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-27 fjernes Navne: TAGE BUCH HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-27 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-27 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kullinggade 31, st. tv., 5700 Svendborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindeby Violvej 32, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-03 fjernes Direktion: Birgit Skovmose Buch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-24 tilføjes Direktion: Birgit Skovmose Buch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-24 fjernes Direktion: Tage Buch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-10-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Vedtægter: 2006-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 fjernes Revisor: Mogens Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindeby Violvej 32, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-22 tilføjes Direktion: Tage Buch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-22 tilføjes Navne: TAGE BUCH HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-04-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-22 tilføjes Revisor: Mogens Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)