Formål |
---|
Selskabets formål er formueforvaltning. |
Sidst opdateret den 04.01.2016 og angivet som gældende fra 04.01.2016 (3194 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabets formål er formueforvaltning | 04.01.2016 | |
Selskabets formål er at være holdingselskab, og direkte eller indirekte at eje kapitalandele i andre virksomheder inden for industri, handel, serviceydelser og iøvrigt at udøve enhver anden virksomhed der efter selskabets skøn står i forbindelse hermed | 28.04.2004 | 03.01.2016 |
Virksomhedsstatus |
---|
NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 28.04.2004 (7462 dage). |
Branche |
---|
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n (649900). |
Sidst opdateret den 30.12.2020 og angivet som gældende fra 30.12.2020 (1372 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n (649900) | 30.12.2020 | |
Uoplyst (999999) | 01.01.2008 | 29.12.2020 |
Uoplyst (980000) | 28.04.2004 | 31.12.2007 |
Revisionfravalgt |
---|
false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 28.04.2004 (7462 dage). |
Revisor |
---|
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Sidst opdateret den 11.05.2021 og angivet som gældende fra 01.02.2016 (3166 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 01.02.2016 | |
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 01.02.2016 | |
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 13.10.2011 | 31.01.2016 |
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 13.10.2011 | 31.01.2016 |
REVISIONSFIRMAET EGEKVIST | 10.11.2008 | 13.10.2011 |
EKL REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB | 30.05.2007 | 10.11.2008 |
Vagn Hedevang | 06.05.2005 | 30.05.2007 |
LILLEBÆLT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB | 28.04.2004 | 06.05.2005 |
Virksomhedsform |
---|
80. |
Sidst opdateret den 28.04.2004 og angivet som gældende fra 28.04.2004 (7462 dage). |
Telefonnummer |
---|
64414330. |
Sidst opdateret den 17.06.2004 og angivet som gældende fra 08.06.2004 (7421 dage). |
Navne |
---|
OVE ANDERSEN MF HOLDING ApS. |
Sidst opdateret den 28.04.2004 og angivet som gældende fra 28.04.2004 (7462 dage). |
Tegningsregel |
---|
Selskabet tegnes af 1 direktør. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 28.04.2004 (7462 dage). |
Fortolkning (1 tegningsmulighed) |
---|
1 direktør |