Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-08-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2023-09-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-09-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mønsted Skovvej 4, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2007-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Mønsted Skovvej 4, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2004-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mønsted Skovvej 4, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2004-04-26 tilføjes Direktion: Lisbeth Struntze Torp (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed gennem investering og finansiering med aktier og obligationer samt handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 tilføjes Legale ejere: Lisbeth Struntze Torp (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2004-04-26 tilføjes Navne: LST 2004 ApS (offentliggjort 2004-05-04)
Den 2004-04-26 tilføjes Reelle ejere: Lisbeth Struntze Torp (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2004-04-26 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-04-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 tilføjes Vedtægter: 2004-04-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-05-04)
Den 2004-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)