Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Reelle ejere | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2012-03-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Jysk Byg Randers ApS. (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2013-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DK MONTERING ApS. (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2013-12-12 sletter virksomheden Ejerskaber: DANISH STEVEDORE A/S. (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvangsvej 72, 8250 Egå (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Århusvej 110, 8940 Randers SV (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-03-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-12 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-02 fjernes Revisor: 18. juni 2024 P/S (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Århusvej 110, 8940 Randers SV (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2018-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Skovvej 13, 8240 Risskov (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-01 tilføjes Legale ejere: Lise-Lotte Callesøe York, David Peter York (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-11-01 fjernes Legale ejere: Lise-Lotte Callesøe York (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-10-31 fjernes Legale ejere: David Peter York (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-03-16 tilføjes Revisor: 18. juni 2024 P/S (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2009-03-16 fjernes Revisor: 18. juni 2024 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-19 tilføjes Revisor: 18. juni 2024 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-19 fjernes Revisor: NØRGAARD REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 tilføjes Reelle ejere: David Peter York (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2005-04-14 fjernes Reelle ejere: David Peter York (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2004-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Skovvej 13, 8240 Risskov (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2004-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenbakken 7, 8500 Grenaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri og som holdingselskab at eje aktier og an-parter i datterselskaber samt endvidere at foretage pengeudlån til koncernselskaber og andre. Selska-bet kan endvidere drive virksomhed, der har en naturlig sammenhæng med den forannævnte virksom-hed. Selskabet kan foretage kapitalanlæg i værdipapirer og fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-04 tilføjes Vedtægter: 2004-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-27 tilføjes Revisor: NØRGAARD REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-27 fjernes Revisor: KGC Regnskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenbakken 7, 8500 Grenaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-15 tilføjes Direktion: David Peter York (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Legale ejere: David Peter York (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2004-04-15 tilføjes Navne: DYC-HOLDING ApS (offentliggjort 2004-04-23)
Den 2004-04-15 tilføjes Reelle ejere: David Peter York (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2004-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-04-15 tilføjes Revisor: KGC Regnskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Stiftere: David Peter York (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-04-23)
Den 2004-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)