Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 40, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-19 fjernes Binavne: EURO SUPER MOTION A/S, EURO BROADCAST RENTAL A/S, EBR A/S, EBH A/S, EB RENTAL A/S (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-01 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-19 fjernes Hovedbranche: Produktion af tv-programmer (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-19 fjernes Legale ejere: Nordic Viking Holding AB (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-19 fjernes Navne: TWENTYFOURSEVEN A/S (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-19 fjernes Reelle ejere: Peter Malte Lundgren, Lundgren, Kent Staffan Wilhelm (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-19 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-19 fjernes Stiftere: TWENTYFOURSEVEN AB (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-07-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2020-07-06 fjernes Bestyrelse: Peter Malte Lundgren (formand) (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2020-07-06 fjernes Direktion: Thomas Christian Neye (direktør) (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-10 fjernes Reelle ejere: Kaganovitj, Gennadij Jurjevit (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-20 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2018-12-20 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-08-22 tilføjes Legale ejere: Nordic Viking Holding AB (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2018-08-22 fjernes Legale ejere: Twentyfourseven Holding AB (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-08-22 tilføjes Reelle ejere: Kaganovitj, Gennadij Jurjevit, Peter Malte Lundgren, Lundgren, Kent Staffan Wilhelm (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2018-08-22 fjernes Reelle ejere: Nils Olov Langenius, Örjan Bertil Serner (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-11-24 tilføjes Bestyrelse: Kent Lundgren (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2017-11-24 fjernes Bestyrelse: Åsa Birgitta Andersson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-11-24 tilføjes Direktion: Thomas Christian Neye (direktør) (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2017-11-24 fjernes Direktion: Åsa Birgitta Andersson (direktør) (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-01 tilføjes Bestyrelse: Åsa Birgitta Andersson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2016-06-01 tilføjes Direktion: Åsa Birgitta Andersson (direktør) (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-18 tilføjes Bestyrelse: Thomas Christian Neye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2016-05-18 fjernes Bestyrelse: Adam Hald (bestyrelse) (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-08 tilføjes Bestyrelse: Peter Malte Lundgren (formand) (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2015-04-08 fjernes Bestyrelse: Kent Staffan Wilhelm Lundgren (formand) (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-09 fjernes Bestyrelse: Dan Friis Bothmann Schrøder (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-19 tilføjes Bestyrelse: Adam Hald (bestyrelse) (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2014-05-19 fjernes Direktion: Dan Friis Bothmann Schrøder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-04-05 tilføjes Bestyrelse: Dan Friis Bothmann Schrøder (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-05 tilføjes Direktion: Dan Friis Bothmann Schrøder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-05 fjernes Direktion: Kent Staffan Wilhelm Lundgren (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virksomhed indenfor dataredigering/udlejning og salg og udlejning af broadcast-udstyr og TV-, video- og tidsskriftsproduktion samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2011-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2011-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2011-11-01 tilføjes Legale ejere: Twentyfourseven Holding AB (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2011-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller bestyrelsesformanden eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2011-11-01 tilføjes Vedtægter: 2011-11-01 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-12 fjernes Bestyrelse: Jan Mikael Berglund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-23 tilføjes Bestyrelse: Jan Mikael Berglund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-23 fjernes Bestyrelse: Jan Mikael Berglund (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-23 tilføjes Direktion: Kent Staffan Wilhelm Lundgren (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-23 fjernes Direktion: Rolf Kenneth Ek (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-28 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2008-05-28 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-13 tilføjes Bestyrelse: Rolf Kenneth Ek (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-13 fjernes Bestyrelse: Per Pontus Larsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-13 tilføjes Direktion: Rolf Kenneth Ek (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-13 fjernes Direktion: Per Pontus Larsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af tv-programmer (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tv-virksomhed (offentliggjort 2004-06-10)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-16 tilføjes Bestyrelse: Jan Mikael Berglund (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 fjernes Bestyrelse: Mona Carina Troedsson (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-01 tilføjes Bestyrelse: Mona Carina Troedsson (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 fjernes Bestyrelse: Carl Joachim Berner (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Direktion: Per Pontus Larsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 fjernes Direktion: Mona Carina Troedsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-27 tilføjes Bestyrelse: Carl Joachim Berner (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-27 fjernes Bestyrelse: Peter Lundgren (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-27 tilføjes Direktion: Mona Carina Troedsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-27 fjernes Direktion: Jan Mikael Olsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-24 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-24 fjernes Revisor: Jørgen Anker Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-09 tilføjes Bestyrelse: Jan Mikael Olsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-09 fjernes Bestyrelse: Lundgren, Kent Staffan Wilhelm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-09 tilføjes Direktion: Jan Mikael Olsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-09 fjernes Direktion: Lundgren, Kent Staffan Wilhelm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-01 tilføjes Hovedbranche: Tv-virksomhed (offentliggjort 2004-06-10)
Den 2004-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 40, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2004-04-01 tilføjes Bestyrelse: Lundgren, Kent Staffan Wilhelm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Binavne: EURO SUPER MOTION A/S, EURO BROADCAST RENTAL A/S, EBR A/S, EBH A/S, EB RENTAL A/S (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2004-04-01 tilføjes Direktion: Lundgren, Kent Staffan Wilhelm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2004-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-01 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2004-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Navne: TWENTYFOURSEVEN A/S (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2004-04-01 tilføjes Reelle ejere: Nils Olov Langenius, Örjan Bertil Serner (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2004-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2004-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2004-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2004-04-01 tilføjes Revisor: Jørgen Anker Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Stiftere: TWENTYFOURSEVEN AB (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2004-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2004-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-20)