Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Månedsbeskæftigelse | Binavne | Årsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Kapital | Tegningsregel | Revisor | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 4, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-19 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-11 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-11 fjernes Legale ejere: Christian Wulff Petersen, Kasper Lindgaard Roed (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-11 fjernes Navne: Anpartsselskabet af 19.04.2004 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-11 fjernes ObligatoriskEmail: christianwulffpetersen@gmail.com (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-11 fjernes Reelle ejere: Christian Wulff Petersen, Kasper Lindgaard Roed (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-11 fjernes Stiftere: LINDGAARD ROED HOLDING ApS, CHRISTIAN WULFF PETERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-24 fjernes Direktion: Christian Wulff Petersen (direktion) (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 4, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 11, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-20 tilføjes ObligatoriskEmail: christianwulffpetersen@gmail.com (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-08-06 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-08-05 fjernes Hovedbranche: Fotoforretninger (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-06 tilføjes Vedtægter: 2018-08-06 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-14 fjernes Kontaktoplysninger: klr@click.dk (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-27 tilføjes Navne: Anpartsselskabet af 19.04.2004 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-04-26 fjernes Navne: PHOTO WORLD ApS (offentliggjort 2018-04-28)
Den 2018-04-27 tilføjes Vedtægter: 2018-04-27 (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-04-27 fjernes Binavne: CLICK - SØNDERBORG ApS (offentliggjort 2018-04-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2016-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2016-05-30 tilføjes Vedtægter: 2016-05-30 (offentliggjort 2018-04-28)
Den 2016-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 11, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2016-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 11, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 11, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2012-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Perlegade 54, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fotoforretning og anden virksomhed, der knytter sig hertil. (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2012-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2012-02-27 tilføjes Vedtægter: 2012-02-27 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2012-02-27 fjernes Revisor: I.H.Revision v/ Hanne Henningsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-04 tilføjes Kontaktoplysninger: klr@click.dk (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fotoforretninger (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fotoforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Perlegade 54, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Perlegade 54, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-29 tilføjes Revisor: I.H.Revision v/ Hanne Henningsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-29 fjernes Revisor: Hans-Werner Hardt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2005-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 245.625,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-01 tilføjes Revisor: Hans-Werner Hardt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 fjernes Revisor: SYDALS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-05 tilføjes Navne: PHOTO WORLD ApS (offentliggjort 2018-04-28)
Den 2004-05-04 fjernes Navne: PETERSEN & ROED ApS (offentliggjort 2004-04-20)
Den 2004-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Perlegade 54, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-19 tilføjes Binavne: CLICK - SØNDERBORG ApS (offentliggjort 2018-04-28)
Den 2004-04-19 tilføjes Direktion: Christian Wulff Petersen (direktion) (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2004-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2004-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-19 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2004-04-19 tilføjes Hovedbranche: Fotoforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-19 tilføjes Legale ejere: Christian Wulff Petersen, Kasper Lindgaard Roed (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2004-04-19 tilføjes Navne: PETERSEN & ROED ApS (offentliggjort 2004-04-20)
Den 2004-04-19 tilføjes Reelle ejere: Christian Wulff Petersen, Kasper Lindgaard Roed (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2004-04-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2004-04-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2004-04-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2004-04-19 tilføjes Revisor: SYDALS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-19 tilføjes Stiftere: LINDGAARD ROED HOLDING ApS, CHRISTIAN WULFF PETERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2004-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2004-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-24)