Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Tegningsregel | Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Direktion | Formål | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2004-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KONCERN TV- OG FILMPRODUKTION A/S. (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: KONCERN HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-02-11 sletter virksomheden Ejerskaber: KONCERN HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2024-07-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-17 tilføjes Reelle ejere: Martin Dalgaard Sørensen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-17 fjernes Reelle ejere: Morten Bank-Mikkelsen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-16 fjernes Reelle ejere: Martin Dalgaard Sørensen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-06-28 tilføjes Bestyrelse: Martin Dalgaard Sørensen (formand) (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-06-28 fjernes Bestyrelse: Morten Bank-Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-06-27 fjernes Bestyrelse: Martin Dalgaard Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 tilføjes Reelle ejere: Martin Dalgaard Sørensen, Morten Bank-Mikkelsen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2021-06-13 fjernes Reelle ejere: Morten Bank-Mikkelsen, Martin Dalgaard Sørensen (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 40, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 62, 3., 2400 København NV (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 87.500,00 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-05-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-05-31 tilføjes Vedtægter: 2018-05-31 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-05-31 fjernes Legale ejere: KONCERN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Bestyrelse: Martin Dalgaard Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2018-04-10 fjernes Bestyrelse: Birdie Bjerregaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-09 fjernes Bestyrelse: Lars Benedict Seidelin (formand) (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-10 tilføjes Legale ejere: MONDAY PRODUCTION ApS, M.O.J. HOLDING ApS, One Happy Holding ApS (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-04-10 fjernes Legale ejere: Palmbird ApS (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-09 fjernes Legale ejere: M.O.J. HOLDING ApS, One Happy Holding ApS (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Reelle ejere: Morten Bank-Mikkelsen, Martin Dalgaard Sørensen (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2018-04-10 fjernes Reelle ejere: Lars Benedict Seidelin, Birdie Bjerregaard, Stine van der Sterren Enevoldsen (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Vedtægter: 2018-04-10 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-03-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-10-01 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 62, 3., 2400 København NV (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2017-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldersgade 4, 2200 København N (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2017-02-15 tilføjes Bestyrelse: Stine van der Sterren Enevoldsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-15 fjernes Bestyrelse: Jens Ulrik Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-02-15 tilføjes Direktion: Lars Benedict Seidelin (direktør) (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-15 fjernes Direktion: Jens Ulrik Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-02-15 tilføjes Legale ejere: M.O.J. HOLDING ApS, One Happy Holding ApS, Palmbird ApS (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-02-15 fjernes Legale ejere: VELVO HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-02-14 fjernes Legale ejere: Palmbird ApS, M.O.J. HOLDING ApS, One Happy Holding ApS (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-02-15 tilføjes Reelle ejere: Stine van der Sterren Enevoldsen (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-01-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-01 tilføjes Legale ejere: M.O.J. HOLDING ApS, One Happy Holding ApS, VELVO HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-05-31 fjernes Legale ejere: M.O.J. HOLDING ApS, VELVO HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Bestyrelse: Birdie Bjerregaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2016-02-29 tilføjes Reelle ejere: Birdie Bjerregaard (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2016-02-11 tilføjes Legale ejere: Palmbird ApS, KONCERN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-02-10 fjernes Legale ejere: KONCERN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2015-11-15 tilføjes Legale ejere: KONCERN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2015-11-14 fjernes Legale ejere: IMPACT INVOLVER ApS (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2015-10-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Benedict Seidelin (formand) (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2015-09-30 fjernes Bestyrelse: Thomas Hersi-Heurlin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldersgade 4, 2200 København N (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2013-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-26)
Den 2010-09-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med besiddelse af aktier og anparter (holdingselskab) og i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2010-06-14 tilføjes Vedtægter: 2010-06-14 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-26)
Den 2004-03-22 tilføjes Bestyrelse: Thomas Hersi-Heurlin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-22 tilføjes Direktion: Jens Ulrik Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2004-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-22 tilføjes Legale ejere: IMPACT INVOLVER ApS, M.O.J. HOLDING ApS, VELVO HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2004-03-22 tilføjes Navne: KONCERN HOLDING ApS (offentliggjort 2004-04-19)
Den 2004-03-22 tilføjes Reelle ejere: Lars Benedict Seidelin (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2004-03-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2004-03-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2004-03-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-03-22 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-22 tilføjes Stiftere: VELVO HOLDING ApS, M.O.J. HOLDING ApS, IMPACT INVOLVER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-04-19)
Den 2004-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)