Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Nørregaard Pedersen | 07.04.2004 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kell Holm Christensen | 07.04.2004 | 11.11.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jane Lizzi Andersen | 27.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ove Jakobsen | 30.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Hans Nørregaard Pedersen | 07.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Connie Marianne Kaas Pedersen | 07.04.2004 | 27.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Inge Lise Christensen | 07.04.2004 | 11.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Kell Holm Christensen | 07.04.2004 | 11.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Maud Fuglevig Hansen | 07.04.2004 | 30.04.2007 | formand |