Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkevangen 20, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 fjernes Direktion: Lars Wagner Rafn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 fjernes Navne: LARS RAFN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Stiftere: Lars Wagner Rafn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevangen 20, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-04 tilføjes Direktion: Lars Wagner Rafn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt foretage passive investeringer i værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-04 tilføjes Navne: LARS RAFN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-04 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-04 tilføjes Stiftere: Lars Wagner Rafn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-04 tilføjes Vedtægter: 2004-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)