Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Binavne | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | ||||
Navne | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2004-05-03 sletter virksomheden Ejerskaber: EQBRIUM ApS. (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-06-15 tilføjes Binavne: Foltinger & Associates ApS, Eurobolig ApS, Eqbrium ApS (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-06-14 fjernes Binavne: EUROBOLIG HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-06-15 tilføjes Vedtægter: 2024-06-15 (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-06-15 fjernes Bestyrelse: Christian Frederik Harboe Wissum (formand) (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blokhusvej 19, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 4, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-08-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 4, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2019-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Julius Valentiners Vej 33, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-23 tilføjes Binavne: EUROBOLIG HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2019-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem datterselskaber at drive virksomhed ved handel og industri samt at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Navne: FOLTINGER GROUP ApS (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-22 fjernes Navne: EUROBOLIG HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Vedtægter: 2019-04-23 (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2018-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julius Valentiners Vej 33, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2018-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 53, 1051 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-26 tilføjes Bestyrelse: Emilio Menendez Hernando (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2015-02-26 fjernes Bestyrelse: Flemming Vestergaard Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-20 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Legale ejere: Michael Ronald Foltinger, Infotech Capital Partners SA, Sun Belt Estates, SL (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Ronald Foltinger (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2007-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 53, 1051 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2007-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem datterselskaber at drive virksomhed ved formidling af international fast ejendom. (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2007-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.826.051,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Vedtægter: 2007-06-30 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2004-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-07 tilføjes Bestyrelse: Flemming Vestergaard Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-07 tilføjes Direktion: Michael Ronald Foltinger (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 tilføjes Navne: EUROBOLIG HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2004-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 tilføjes Stiftere: Michael Ronald Foltinger, Christian Frederik Harboe Wissum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-04-30)
Den 2004-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)