Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusgade 96, 8300 Odder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-24 fjernes Bestyrelse: Lisbeth Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 fjernes Direktion: Peter Torp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-24 fjernes Kontaktoplysninger: info@jke-design-odder.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-24 fjernes Navne: ODDER KØKKENSTUDIE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-24 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 fjernes Stiftere: ERLE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive køkkenforretning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-16 tilføjes Navne: ODDER KØKKENSTUDIE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-15 fjernes Navne: JKE DESIGN ODDER A/S (offentliggjort 2004-05-03)
Den 2008-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-16 tilføjes Vedtægter: 2008-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusgade 96, 8300 Odder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusgade 96, 8300 Odder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@jke-design-odder.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2004-05-25)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-20 tilføjes Bestyrelse: Peter Torp (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 fjernes Bestyrelse: Brian Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Direktion: Peter Torp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 fjernes Direktion: Erling Pilgaard Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-13 tilføjes Bestyrelse: Brian Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-13 fjernes Bestyrelse: Steen Brauer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusgade 96, 8300 Odder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-01 tilføjes Bestyrelse: Steen Brauer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Direktion: Erling Pilgaard Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2004-05-25)
Den 2004-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Navne: JKE DESIGN ODDER A/S (offentliggjort 2004-05-03)
Den 2004-04-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Stiftere: ERLE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)