Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Søgårdsvej 84, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-23 fjernes Direktion: Anne Rasmussen Dall (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-23 fjernes Navne: ANNE DALL HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Stiftere: Anne Rasmussen Dall (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgårdsvej 84, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-07 tilføjes Direktion: Anne Rasmussen Dall (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i andre selskaber/virksomheder og investering samt i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 tilføjes Navne: ANNE DALL HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 tilføjes Stiftere: Anne Rasmussen Dall (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 tilføjes Vedtægter: 2004-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)