Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Binavne | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kapital | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapitalvaluta | Revisor | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-10 tilføjes Vedtægter: 2023-08-10 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-07-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegade 63, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Frisvadvej 46, 6800 Varde (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Lykkegaard Therkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 fjernes Bestyrelse: Kurt Bering Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 tilføjes Binavne: Vestjysk Ejendomsinvest A/S (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 tilføjes Direktion: Flemming Therkelsen (direktør) (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 fjernes Direktion: Lars Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 tilføjes Kontaktoplysninger: ft@pantheon-as.dk (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 tilføjes Legale ejere: NANKAS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 fjernes Legale ejere: KATHOLT INVEST ApS, Kurt Bering Sørensen, MITHRANDIR ApS, PRETTY GIRLS ApS, Brandt Consulting ApS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-19 fjernes Legale ejere: NANKAS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 tilføjes Navne: Nankas Ejendomme A/S (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-19 fjernes Navne: VESTJYSK EJENDOMSINVEST A/S (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 tilføjes Reelle ejere: Flemming Therkelsen (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 tilføjes Vedtægter: 2023-07-20 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-12-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-10-01 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-09-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2006-09-30 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-09-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2006-01-01 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-05-01 tilføjes Legale ejere: Brandt Consulting ApS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2022-05-01 fjernes Legale ejere: BRANDT INVEST A/S (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-01-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-01-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-01-22 tilføjes Vedtægter: 2021-01-22 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-01-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-20 tilføjes Legale ejere: PRETTY GIRLS ApS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2019-09-20 fjernes Legale ejere: PECUNIA NON OLET ApS (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Legale ejere: Tina Holleufer, PECUNIA NON OLET ApS (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-09-30 fjernes Legale ejere: Tina Holleufer (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-09-29 fjernes Legale ejere: PECUNIA NON OLET ApS (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-03-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frisvadvej 46, 6800 Varde (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2017-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyvellunden 26, 6800 Varde (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2015-01-15 tilføjes Legale ejere: PECUNIA NON OLET ApS, MITHRANDIR ApS (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2013-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom, at købe, opføre og sælge fast ejendom samt anden investering og finansiering efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.325.000,00 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2013-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-02 tilføjes Legale ejere: BRANDT INVEST A/S, NANKAS HOLDING ApS, Kurt Bering Sørensen (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2013-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2013-02-02 tilføjes Vedtægter: 2013-02-02 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2011-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyvellunden 26, 6800 Varde (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2011-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Markedspladsen 25, 6800 Varde (offentliggjort 2006-02-08)
Den 2009-10-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-10 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2006-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markedspladsen 25, 6800 Varde (offentliggjort 2006-02-08)
Den 2006-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Markedspladsen 25, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-09-30 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-01-01 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2004-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markedspladsen 25, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-15 tilføjes Bestyrelse: Kurt Bering Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2004-03-15 tilføjes Direktion: Lars Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2004-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-15 tilføjes Legale ejere: KATHOLT INVEST ApS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2004-03-15 tilføjes Navne: VESTJYSK EJENDOMSINVEST A/S (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2004-03-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2004-03-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2004-03-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-03-15 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-15 tilføjes Stiftere: PECUNIA NON OLET ApS, NANKAS HOLDING ApS, MITHRANDIR ApS, KATHOLT INVEST ApS, INVESTERINGSSELSKABET AF 20.11.1990 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-04-13)
Den 2004-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)