Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Granvej 7, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-30 fjernes Binavne: THE MOZART AND SHAKESPEARE SOCIETY ApS, COMME IL FAUT ApS, A LA MODE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Direktion: Karsten Højholdt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Hovedbranche: Konferencecentre og kursusejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-30 fjernes Navne: TOUS LES PLAISIRS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Revisor: TRANBERG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Stiftere: SYMPOSION INTERNATIONAL ApS, GASTRO CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granvej 7, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristianiagade 16, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2009-06-03)
Den 2011-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at gennemføre kulturelle aktiviteter, herunder at etablere kulturelle saloner. Import og Handel med antikviteter og kunst. Mode design og Indoor decoration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Vedtægter: 2011-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 tilføjes Navne: TOUS LES PLAISIRS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-02 fjernes Navne: THE MOZART AND SHAKESPEARE SOCIETYAT TRANEKAER CASTLE ApS (offentliggjort 2008-03-07)
Den 2009-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristianiagade 16, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2009-06-03)
Den 2009-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 185, 1., 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2008-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 185, 1., 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2008-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 86, 5953 Tranekær (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-03-06 tilføjes Navne: THE MOZART AND SHAKESPEARE SOCIETYAT TRANEKAER CASTLE ApS (offentliggjort 2008-03-07)
Den 2008-03-05 fjernes Navne: NORDISK INSTITUT FOR GASTROENTEROLOGISK FORSKNING OG UNDERVISNING ApS (offentliggjort 2004-04-07)
Den 2008-03-06 tilføjes Revisor: TRANBERG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-06 fjernes Bestyrelse: Jørgen Rask Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Konferencecentre og kursusejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Konferencecentre og kursusejendomme (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 86, 5953 Tranekær (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 86, 5953 Tranekær (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-10 fjernes Revisor: Bent Lykke Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konferencecentre og kursusejendomme (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 86, 5953 Tranekær (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-06 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Rask Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-06 tilføjes Binavne: THE MOZART AND SHAKESPEARE SOCIETY ApS, COMME IL FAUT ApS, A LA MODE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-06 tilføjes Direktion: Karsten Højholdt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-06 tilføjes Navne: NORDISK INSTITUT FOR GASTROENTEROLOGISK FORSKNING OG UNDERVISNING ApS (offentliggjort 2004-04-07)
Den 2004-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-06 tilføjes Revisor: Bent Lykke Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-06 tilføjes Stiftere: SYMPOSION INTERNATIONAL ApS, GASTRO CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)