Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jakob Mohr Christensen | 01.10.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ronni Aaberg Jansen | 12.06.2023 | 30.09.2023 | adm. dir |
Titus Sixten Hinsch Gylvin | 07.09.2022 | 12.06.2023 | adm. dir |
Tine Pauline Sell Hellmann | 01.09.2022 | 07.09.2022 | direktør |
Klaus Spärck Abel | 12.04.2021 | 01.09.2022 | adm. dir |
Tine Pauline Sell Hellmann | 24.09.2020 | 12.04.2021 | adm. dir |
Pernille Mette Ritlov | 19.08.2016 | 24.09.2020 | adm. dir |
Saila Tuulikki Roitto | 01.11.2014 | 18.08.2016 | direktør |
Michael Klarskov Jensen | 09.12.2013 | 31.10.2014 | direktør |
Charlotte Alexandra Pedersen | 26.06.2012 | 12.11.2013 | adm. dir |
Tine Pauline Sell Hellmann | 05.04.2004 | 26.06.2012 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Benedicte Francoise Simone Flambard | 01.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Tine Pauline Sell Hellmann | 17.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Sanne Wall-Gremstrup | 17.12.2013 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Mohr Christensen | 08.12.2020 | 30.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Amalie Victoria Sell Hellmann | 24.09.2020 | 01.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Tina Fruergård Raasteen | 01.04.2016 | 14.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Hellmann | 13.05.2015 | 01.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jan Kuhlmann Andersen | 03.07.2013 | 01.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Theodor Petersen | 24.06.2013 | 03.07.2013 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Hellmann | 05.04.2004 | 24.06.2013 | formand |