Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bente Maiken Hansen-Nord | 20.09.2022 | 22.03.2024 | direktør |
Steffen Hansen-Nord | 20.11.2007 | 20.09.2022 | direktør |
Kurt Wilfred Hansen | 02.04.2004 | 20.11.2007 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bente Maiken Hansen-Nord | 20.09.2022 | 22.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Glistrup | 20.09.2022 | 22.03.2024 | formand |
Nicolaj Danny Mejnert | 03.12.2019 | 22.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bente Maiken Hansen-Nord | 03.12.2019 | 19.09.2022 | formand |
Jørgen Glistrup | 02.07.2018 | 19.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Peter Greis Hansen | 16.11.2017 | 31.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Hansen-Nord | 13.11.2014 | 20.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ole Gyde Poulsen | 13.11.2014 | 03.12.2019 | formand |
John Krogh | 21.10.2009 | 09.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bent Pedersen | 20.11.2007 | 21.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Wilfred Hansen | 02.04.2004 | 03.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bente Maiken Hansen-Nord | 02.04.2004 | 02.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Freddy Flinthagen | 02.04.2004 | 20.11.2007 | bestyrelsesmedlem |